Page 49 - 毕节地区通志(卷三)
P. 49
第七篇 人民代表大会 人民政府 人民政协
研究制定;在行署和上级业务部门的领导下,审计监督全区财政经济活动。历任正、副局长:
刘锡荣、唐心逸、孙国辉、刘晓益、宋进修、余洪信。
医药管理局 1980年10月建立,1983年10分改为医药生产供应公司,1984年2月更名为贵州
省医药总公司毕节分公司,1985年9月恢复医药管理局。其职能是:管理全地区药材、药品、
医疗器械生产、保证供应,提高质量,保证人民群众的用药需要和安全有效。历任正、副局长
(经理):陈安国、陈霖、耿家礼、杨乾勋、胡家福、柏占禄。
对外经济贸易局 1979年1月后归行署领导,1983年12月改为对外经济贸易公司,1984年
6月改称对外经济贸易局,与外贸公司实行两块牌子一套人员合署办公,1986年与外贸公司分
开。其职能是:规划、管理和协调全地区各类对外经济贸易活动,组织外贸商品基地建设,发
展对外贸易,促进横向联合。历任正、副局长(经理):吕德成、刘传信、陈骥良、李定远、
丁希文、尚其昌、吴汉英、卫定禄、孙德魁、吴开疆、杨全景、赵耻宽、李德敏。
经济研究室 1986年4月建立,是年6月成立经济体制改革领导小组办公室后,两个机构一
套人员合署办公,1988年与试验区办公室三个机构一套人员合署办公。其职能是:调查研究全
地区及省内外经济动态,与有关部门共同拟定全地区经济发展战略规划,提出切合实际的政策
性、对策性的意见和建议;负责全地区经济体制改革试验的组织协调和监测评估,提出决策建
议;根据中央和省的部署,结合地区实际,围绕开发扶贫、生态建设、人口控制和经国务院批
准的试验内容,参与制订改革试验方案和分年度实施计划,并检查、督促实施;总结研究经济
工作中出现的新情况、新问题、新经验,不断提高试验区决策工作水平。历任正、副主任:何
明松、安汝鑫、刘承富、苟兴彬、李德敏、孙传义、李忠连、傅中银、陈伯谦。
地方志编纂委员会办公室 1986年4月建立,其职能是:办理全地区地方志编纂的具体业
务,配合各有关部门协调、服务和督促,抓好各专志以及各县志的编纂工作。历任主任:陈治
恪、李安福、金国藩、潘圣群,历任副主任:糜崇习、吴维轶、肖会明、高隆礼。
农业区划委员会办公室 1984年11月建立,原由地区计委领导,1988年8月改为行署工作
部门。其职能是:组织农业资源和农业自然生态环境的调查、评价及动态监测;组织农业自然
区划;编制农业资源开发利用保护规划并组织实施:负责农业区域开发治理实验区工作,历任
正、副主任:赵洪、解德蕴、张以盛、陶鸣銮、杨智文、杨廷芳。
土地管理局 1989年5月建立,其任务是:管理全地区土地资源,合理配置土地资源,确保
耕地面积的相对稳定:会同有关部门进行土地的估价,组织编制土地利用总体规划、计划和土
地后备资源开发规划、计划,并督促检查其执行情况;主管全地区土地征用、划拨、出让,管
理和规划土地市场;提出深化土地管理体制和土地使用制度的改革方案,完善改革措施。历任
正、副局长:李文彬、薛家路、任光华、胡齐文、赵高义。
监察局 1988年1月建立,其职能是:对区内国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任
命的其他人员执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况及其违法违纪行为进行监察,促
进行政活动合法、廉洁和提高效能。历任正、副局长:朱世全、袁镇宇、杨启义、桂黔皖。
机关事务管理局 1986年1月由地委行政科、行署行政科、房管所合并建立,副局长薛启
753